序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李兵 | 51% | 55.08万人民币 |
2 | 刘功林 | 49% | 52.92万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李兵
|
|
2 |
刘功林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-21 | 股东变更 |
李兵 ,李文滔 , [退出]李永龙 , [退出]刘功林
|
李兵 ,刘功林
|
2 | 2022-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘功林 [退出]
|
李兵 [新增]
|
3 | 2022-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李永龙 [退出]
|
刘功林 [新增]
|
4 | 2022-01-21 | 联络员备案 |
李兵 *** 备案手机:***
|
李兵 *** 备案手机:***
|
5 | 2022-01-21 | 章程备案 |
无
|
2022-01-201、投资人(股权)
|
6 | 2022-01-20 | 联络员备案 |
李兵 *** 备案手机:***
|
李兵 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-04-07 | 章程备案 |
无
|
2020-04-05第三章 第六条 股东姓名、出资方式及出资额、出资时间
|
8 | 2020-04-07 | 股东变更 |
李兵 ,李辉 , [退出]李文滔 ,李永龙 ,刘功林 ,刘洪超 , [退出]刘琼 [退出]
|
李兵 ,李文滔 ,李永龙 ,刘功林
|