序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李英 | 80% | 40万人民币 |
2 | 唐凤得 | 14% | 7万人民币 |
3 | 侯进军 | 2% | 1万人民币 |
4 | 刘政 | 2% | 1万人民币 |
5 | 侯雄建 | 2% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐凤得
|
|
2 |
侯进军
|
|
3 |
李英
|
|
4 |
刘政
|
|
5 |
侯雄建
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-27 | 联络员备案 |
李英 *** 备案手机:***
|
李英 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-06-25 | 联络员备案 |
李英 *** 备案手机:***
|
李英 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-06-19 | 联络员备案 |
李英 *** 备案手机:***
|
李英 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-05-16 | 联络员备案 |
李英 *** 备案手机:***
|
李英 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-06-22 | 联络员备案 |
李英 备案手机:*****
|
李英 备案手机:*****
|
6 | 2016-03-08 | 法定代表人变更 |
李英
|
唐凤得
|