序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁喜明 | 51% | 61.2万人民币 |
2 | 李国庆 | 15% | 18.0万人民币 |
3 | 张飞华 | 15% | 18.0万人民币 |
4 | 侯全松 | 14% | 16.8万人民币 |
5 | 袁喜军 | 5% | 6.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁喜明
|
|
2 |
侯全松
|
|
3 |
袁喜军
|
|
4 |
李国庆
|
|
5 |
张飞华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-27 | 联络员备案 |
李国庆 *** 备案手机:***
|
李国庆 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-26 | 联络员备案 |
李国庆 *** 备案手机:***
|
李国庆 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-18 | 联络员备案 |
李国庆 *** 备案手机:***
|
李国庆 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-06-20 | 联络员备案 |
李国庆 *** 备案手机:***
|
李国庆 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-06-19 | 联络员备案 |
李国庆 *** 备案手机:***
|
李国庆 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-05-21 | 联络员备案 |
李国庆 *** 备案手机:***
|
李国庆 *** 备案手机:***
|
7 | 2016-06-19 | 联络员备案 |
李国庆 备案手机:*****
|
李国庆 备案手机:*****
|