序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李丽 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李丽
|
|
2 |
曹美华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李丽 [退出]
|
曹美华 [新增]
|
2 | 2020-03-13 | 法定代表人变更 |
周兴俊
|
李丽
|
3 | 2020-03-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周兴俊 [退出]
|
李丽 [新增]
|
4 | 2018-12-20 | 财务负责人 |
|
周兴俊 ***
|
5 | 2018-12-20 | 法定代表人变更 |
许淑君
|
周兴俊
|
6 | 2018-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘昌友 [退出]
|
周兴俊 [新增]
|
7 | 2018-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许淑君 [退出]
|
周兴俊 [新增]
|
8 | 2018-02-06 | 股东变更 |
刘昌友 [退出]
|
李丽 [新增]
|
9 | 2018-02-06 | 投资人(股权)变更 |
刘昌友 出资 300万人民币; [退出]
|
李丽 出资 300万人民币; [新增]
|
10 | 2018-02-06 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-01-10第三章第六条:股东姓名、出资方式、出资额、出资时间
|