序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李知生 | 50% | 1万人民币 |
2 | 廖泽勇 | 12.5% | 0.25万人民币 |
3 | 李土忠 | 12.5% | 0.25万人民币 |
4 | 陈国莉 | 12.5% | 0.25万人民币 |
5 | 胡水文 | 12.5% | 0.25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李知生
|
|
2 |
廖泽勇
|
|
3 |
李土忠
|
|
4 |
陈国莉
|
|
5 |
胡水文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-02 | 财务负责人 |
|
廖泽勇 ***
|
2 | 2020-06-02 | 章程修正案备案 |
|
; 2020-06-01法定代表人变更;出资成员备案
|
3 | 2020-06-02 | 法定代表人变更 |
|
李知生
|
4 | 2019-04-19 | 联络员备案 |
|
李文生 *** 备案手机:***
|
5 | 2016-06-25 | 联络员备案 |
|
李石兵 备案手机:*****
|