序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李社教 | 34% | 272.0万人民币 |
2 | 欧阳果英 | 33% | 264.0万人民币 |
3 | 欧阳建平 | 33% | 264.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李社教
|
|
2 |
欧阳建平
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南森邑房地产开****有限公司御水龙庭分公司
|
李社教 | 2017-05-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-11 | 财务负责人 |
|
李土文
|
2 | 2015-12-11 | 住所变更 |
|
湖南省郴州市桂阳县鹿峰街道向阳路16号
|
3 | 2015-12-11 | 经营范围变更 |
|
房地产开****经营,物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2014-05-09 | 住所变更 |
|
湖南省郴州市桂阳县龙潭街道宝蓝路
|
5 | 2012-12-19 | 名称变更 |
|
湖南森邑房地产开****有限公司
|
6 | 2012-12-19 | 地址变更 |
|
湖南省长沙市芙蓉区人民路10号西街花园C区3幢1002号
|
7 | 2012-12-19 | 经营期限 |
|
2061-01-04
|
8 | 2012-12-19 | 经营范围变更 |
|
房地产开****经营,物业服务。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)
|