序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李献庆 | 51% | 1024.08万人民币 |
2 | 李军华 | 31% | 622.48万人民币 |
3 | 孙伟明 | 10% | 200.8万人民币 |
4 | 李亮斌 | 8% | 160.64万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李献庆
|
|
2 |
陈志先
|
|
3 |
孙伟明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-10 | 联络员备案 |
张美丽 *** 备案手机:***
|
李献庆 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-03-30 | 联络员备案 |
凌健伟 *** 备案手机:***
|
张美丽 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2018-06-20 | 联络员备案 |
凌健伟 *** 备案手机:***
|
凌健伟 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-19 | 联络员备案 |
凌健伟 *** 备案手机:***
|
凌健伟 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-06-12 | 联络员备案 |
凌健伟 备案手机:*****
|
凌健伟 备案手机:*****
|
6 | 2017-06-06 | 联络员备案 |
凌健伟 备案手机:*****
|
凌健伟 备案手机:*****
|
7 | 2016-06-15 | 财务负责人 |
|
张美丽
|
8 | 2016-06-15 | 联络员备案 |
凌健伟 备案手机:*****
|
凌健伟 备案手机:*****
|
9 | 2016-04-20 | 联络员备案 |
刘鸽玲 备案手机:*****
|
凌健伟 备案手机:*****
|
10 | 2013-09-09 | 投资人(股权)变更 |
李献庆出资 1024.08000万元 人民币;孙伟明出资 200.80000万元 人民币;李思瑜出资 160.64000万元 人民币; [退出]李军华出资 622.48000万元 人民币
|
李亮斌出资 160.64000万元 人民币 ; [新增]李军华出资 622.48000万元 人民币 ;孙伟明出资 200.80000万元 人民币 ;李献庆出资 1024.08000万元 人民币
|