序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-24 | 联络员备案 |
李廷英 *** 备案手机:***
|
黄双仁 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-06-24 | 联络员备案 |
黄双仁 *** 备案手机:***
|
黄双仁 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-05-28 | 负责人变更 |
曾小冰 [退出]
|
李勉吾 [新增]
|
4 | 2018-08-06 | 财务负责人 |
廖志辉 ***
|
李斌 ***
|
5 | 2018-07-31 | 联络员备案 |
吴东华 *** 备案手机:***
|
李廷英 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-09-04 | 负责人变更 |
孟松 [退出]
|
曾小冰 [新增]
|
7 | 2016-12-09 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
8 | 2016-03-24 | 财务负责人 |
|
廖志辉 ***
|
9 | 2016-03-24 | 经营范围变更 |
许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
|
许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
|