序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-08 | 负责人变更 |
朱****兴 [退出]
|
陈鹏飞 [新增]
|
2 | 2022-08-08 | 联络员备案 |
何飞 *** 备案手机:***
|
郭郁峰 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-05-10 | 联络员备案 |
明晓燕 *** 备案手机:***
|
何飞 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2016-07-07 | 负责人变更 |
钟惠欢 [退出]
|
朱****兴 [新增]
|
5 | 2016-05-12 | 财务负责人 |
明晓燕
|
明晓燕
|
6 | 2016-04-29 | 财务负责人 |
|
明晓燕
|
7 | 2015-06-23 | 企业类型变更 |
2229
|
2219
|
8 | 2011-08-29 | 其他事项备案 |
李小红
|
钟惠欢
|