序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-01 | 联络员备案 |
李青 *** 备案手机:***
|
李鑫 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-03-18 | 负责人变更 |
欧阳岳辉 [退出]
|
李建龙 [新增]
|
3 | 2018-06-14 | 负责人变更 |
昌盛 [退出]
|
欧阳岳辉 [新增]
|
4 | 2015-11-06 | 联络员备案 |
李代
|
李青
|
5 | 2015-11-06 | 负责人变更 |
贺劲松 [退出]
|
昌盛 [新增]
|
6 | 2015-11-06 | 财务负责人 |
|
李青
|
7 | 2015-11-06 | 经营范围变更 |
基础电信业务中的通信业务;固定网国内数据传送业务;用户驻地网业务和网络托管业务;国内因特网虚拟专用网业务;因特网接入业务和信息服务业务;经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开****、技术服务、设备生产、销售、设计施工业务;电子通信器材的销售;专业人员培训;技术交流和信息咨询;广告业务;编制、****行电话号码薄。(国家禁止的项目不得经营、涉及行政许可的凭许可证经营)
|
基础电信业务中的通信业务;固定网国内数据传送业务;用户驻地网业务和网络托管业务;国内因特网虚拟专用网业务;因特网接入业务和信息服务业务;经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开****、技术服务、设备生产、销售、设计施工业务;电子通信器材的销售;专业人员培训;技术交流和信息咨询;广告业务;编制、****行电话号码薄。(国家禁止的项目不得经营、涉及行政许可的凭许可证经营)
|