序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王二龙 | 90% | 900万人民币 |
2 | 王飞 | 10% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王二龙
|
|
2 |
王飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-19 | 联络员备案 |
朱中海 *** 备案手机:***
|
王二龙 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王彪 [退出]
|
王二龙 [新增]
|
3 | 2018-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭湘洪 [退出]何周平 [退出]
|
王飞 [新增]
|
4 | 2018-07-06 | 股东变更 |
王彪 [退出]
|
王二龙 , [新增]王飞 [新增]
|
5 | 2018-07-06 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2018-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王二龙
|
王二龙
|
7 | 2018-06-08 | 法定代表人变更 |
王彪
|
王二龙
|
8 | 2016-06-22 | 联络员备案 |
王彪 备案手机:*****
|
朱中海 备案手机:*****
|