序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭革勤 | 95% | 950.0万人民币 |
2 | 何洋勇 | 5% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭革勤
|
|
2 |
何洋勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭革勤
|
谭革勤
|
2 | 2021-12-29 | 章程备案 |
无
|
2021-12-28变更股份,变更股东,变更法人
|
3 | 2021-12-29 | 股东变更 |
何洋勇 ,洪庆石 , [退出]谭革勤
|
何洋勇 ,谭革勤
|
4 | 2021-12-29 | 法定代表人变更 |
洪庆石
|
谭革勤
|
5 | 2021-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
洪庆石 [退出]
|
谭革勤 [新增]
|
6 | 2021-05-18 | 联络员备案 |
何洋勇 *** 备案手机:***
|
郑成乐 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2019-08-01 | 联络员备案 |
何洋勇 *** 备案手机:***
|
何洋勇 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-08-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何洋勇 [退出]
|
洪庆石 [新增]
|
9 | 2019-08-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何洋勇 [退出]
|
谭革勤 [新增]
|
10 | 2019-08-01 | 法定代表人变更 |
何洋勇
|
洪庆石
|