序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄双勇 | 100% | 1600.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄双勇
|
|
2 |
何亮东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-26 | 注册资本变更 |
20万人民币
|
1600.000000万人民币( + 7900% )
|
2 | 2021-02-26 | 章程备案 |
无
|
2021-02-23提交新章程
|
3 | 2021-02-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何亮东
|
何亮东
|
4 | 2021-02-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
黄双勇
|
5 | 2021-02-26 | 股东变更 |
黄双勇
|
黄双勇
|
6 | 2019-12-10 | 章程备案 |
无
|
2019-12-09提交新章程
|
7 | 2019-12-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
欧阳杰 [退出]
|
何亮东 [新增]
|
8 | 2019-12-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何亮东
|
|
9 | 2019-12-10 | 法定代表人变更 |
何亮东
|
黄双勇
|
10 | 2019-12-10 | 股东变更 |
何亮东 [退出]
|
黄双勇 [新增]
|