序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何迁元 | 43% | 430.0万人民币 |
2 | 李土文 | 31% | 310.0万人民币 |
3 | 李胜德 | 26% | 260.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李土文
|
|
2 |
李胜德
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-18 | 联络员备案 |
王舒泉 *** 备案手机:***
|
王舒泉 *** 备案手机:***
|
2 | 2017-04-26 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:何迁元;成员:李土文;
|
3 | 2017-04-26 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:何迁元;成员:李土文;
|
4 | 2016-09-07 | 股东变更 |
何迁元 ,李德胜 , [退出]李土文 ,唐建娥 [退出]
|
何迁元 ,李胜德 , [新增]李土文
|
5 | 2016-09-07 | 章程修正案备案 |
无
|
|
6 | 2016-09-07 | 投资人(股权)变更 |
李德胜 出资 260万人民币; [退出]唐建娥 出资 150万人民币; [退出]何迁元 出资 280万人民币;李土文 出资 310万人民币;
|
李胜德 出资 260万人民币; [新增]何迁元 出资 430( + 53.57143% )万人民币;李土文 出资 310万人民币;
|
7 | 2016-09-07 | 财务负责人 |
|
何迁元
|
8 | 2015-09-07 | 股东变更 |
李国快 [退出]
|
何迁元 [新增]李德胜 [新增]李土文 [新增]唐建娥 [新增]
|
9 | 2015-09-07 | 法定代表人变更 |
李国快
|
李土文
|
10 | 2015-09-07 | 企业类型变更 |
9231
|
9230
|