序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李於衡 | 150.0万人民币 | |
2 | 李勇 | 35% | 175.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李勇
|
|
2 |
李於衡
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李於衡 [退出]
|
李勇 [新增]
|
2 | 2022-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈黄辉 [退出]
|
李勇 [新增]
|
3 | 2022-04-29 | 法定代表人变更 |
陈黄辉
|
李勇
|
4 | 2022-04-29 | 章程备案 |
无
|
2022-04-241.变更董事、监事、经理 2.变更法定代表人 3.变更股东及股东比例
|
5 | 2022-04-29 | 股东变更 |
陈黄辉 , [退出]李於衡 ,叶龙刚 [退出]
|
李勇 , [新增]李於衡
|
6 | 2022-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
叶龙刚 [退出]
|
李於衡 [新增]
|
7 | 2021-02-27 | 联络员备案 |
陈黄辉 *** 备案手机:***
|
文华琼 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2020-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
叶龙刚 [退出]
|
陈黄辉 [新增]
|
9 | 2020-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈黄辉 [退出]
|
叶龙刚 [新增]
|
10 | 2020-11-19 | 法定代表人变更 |
叶龙刚
|
陈黄辉
|