序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-24 | 经营范围变更 |
销售汽油、柴油(危险化学品经营许可证至2019年8月16日);销售润滑油;销售文化用品、体育用品及器材;销售汽车及零配件、摩托车及零配件;销售办公用品及设备、纺织、服装、日用品、皮具、化妆品、机械设备、工艺品、轮胎、五金、家具、交电、家用电器及电子产品、本系统****生的加油充值卡、农副产品、化肥、汽车用品;委托代理收取水电费、票务代理等代理服务;设计、制作、代理****布广告;汽车清洗、维护、保养服务;汽车装饰;自有场地、设备租赁服务;二手车交易服务;燃气经营;日用百货便利店经营;零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉);保健食品、食盐、书报刊、电子出版物、音像制品;销售农用物资、劳保用品、计生用品;销售烟酒副食饮料;一类医疗器械经营;快餐经营。以上所列经营项目均可开展互联网经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:成品油零售(限危险化学品);燃气经营;食品销售;食盐批****;出版物互联网销售;食品互联网销售;小餐饮;烟草制品零售;酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车新车销售;摩托车及零配件零售;办公用品销售;洗车设备销售;日用品销售;化妆品零售;机械设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);轮胎销售;五金产品零售;家具销售;家用电器销售;电子产品销售;农副产品销售;化肥销售;商务代理代办服务;票务代理服务;广告设计、代理;广告制作;广告****布;洗车服务;机动车修理和维护;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售;食用农产品零售;保健食品(预包装)销售;建筑材料销售;消防器材销售;单用途商业预付卡代理销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;第一类医疗器械销售;非居住房地产租赁;针纺织品销售;服装服饰零售;汽车旧车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2022-03-24 | 负责人变更 |
王才华 [退出]
|
曹云峰 [新增]
|
3 | 2019-03-27 | 名称变更 |
中国石化销售有限公司湖南郴州临武隆武加油站
|
中国石化销售股份有限公司湖南郴州临武隆武加油站
|
4 | 2019-03-27 | 其他事项备案 |
中国石化销售有限公司
|
中国石化销售股份有限公司
|
5 | 2019-03-27 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013年11月18日 至 2045年3月30日
|
2013年11月18日 至 长期
|
6 | 2019-03-27 | 经营范围变更 |
零售汽油、柴油(危险化学品经营许可证至2019年8月16日);销售润滑油、文化用品、体育用品及器材、建材、矿山设备、汽车、摩托车及零配件;零售办公用品及设备、纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、本系统****行的加油充值卡、农副产品、化肥、汽车用品;委托代理收取水电费、票务代理服务;汽车维修、汽车清洗、保养服务;汽车装饰;自有场地、设备租赁服务。日用百货便利店经营;零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);零售保健食品;快餐经营;酒类销售;零售食盐;零售书报刊、电子出版物、音像制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
销售汽油、柴油(危险化学品经营许可证至2019年8月16日);销售润滑油;销售文化用品、体育用品及器材;销售汽车及零配件、摩托车及零配件;销售办公用品及设备、纺织、服装、日用品、皮具、化妆品、机械设备、工艺品、轮胎、五金、家具、交电、家用电器及电子产品、本系统****生的加油充值卡、农副产品、化肥、汽车用品;委托代理收取水电费、票务代理等代理服务;设计、制作、代理****布广告;汽车清洗、维护、保养服务;汽车装饰;自有场地、设备租赁服务;二手车交易服务;燃气经营;日用百货便利店经营;零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉);保健食品、食盐、书报刊、电子出版物、音像制品;销售农用物资、劳保用品、计生用品;销售烟酒副食饮料;一类医疗器械经营;快餐经营。以上所列经营项目均可开展互联网经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-03-27 | 负责人变更 |
王才华
|
王才华
|
8 | 2017-12-25 | 负责人变更 |
刘忠健 [退出]
|
王才华 [新增]
|
9 | 2017-10-27 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013年11月18日 至 长期
|
2013年11月18日 至 2045年3月30日
|
10 | 2017-10-27 | 负责人变更 |
刘忠健
|
刘忠健
|