序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张家龙 | 75% | 1500.0万人民币 |
2 | 陈与昌 | 15% | 300万人民币 |
3 | 王梅虎 | 10% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
段积军
|
|
2 |
张家龙
|
|
3 |
王梅虎
|
|
4 |
张家平
|
|
5 |
陈与昌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-05 | 法定代表人变更 |
段积军
|
张爱兰
|
2 | 2021-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王梅虎 张家义 王贱朱 张家平
|
张家龙 王梅虎 段积军 张家平
|
3 | 2021-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王梅虎张家义 [退出]王贱朱 [退出]张家平
|
张家龙 [新增]王梅虎段积军 [新增]张家平
|
4 | 2021-01-27 | 法定代表人变更 |
王贱朱
|
段积军
|
5 | 2019-12-19 | 法定代表人变更 |
张家龙
|
王贱朱
|
6 | 2018-06-01 | 联络员备案 |
周容 *** 备案手机:***
|
周容 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
陈与昌
|
8 | 2017-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张家龙
|
张家龙 张家平 张家义 王梅虎
|
9 | 2017-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
张家龙
|
10 | 2017-12-19 | 股东变更 |
陈与昌 ,王梅虎 ,张家龙 ,张阳扬 , [退出]邹萍 [退出]
|
陈与昌 ,王梅虎 ,张家龙
|