序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王红斌 | 30% | 15万人民币 |
2 | 王春香 | 20% | 10万人民币 |
3 | 胡平玉 | 20% | 10万人民币 |
4 | 王五苟 | 15% | 7.5万人民币 |
5 | 王满生 | 15% | 7.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王红斌
|
|
2 |
王满生
|
|
3 |
胡平玉
|
|
4 |
王五苟
|
|
5 |
王春香
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-21 | 联络员备案 |
王春香 *** 备案手机:***
|
王春香 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-02-21 | 法定代表人变更 |
王春香
|
王红斌
|
3 | 2022-02-21 | 章程备案 |
无
|
2022-02-18法定代表人变更;成员备案。
|
4 | 2022-02-21 | 业务范围变更 |
水稻、水果、烤烟种植及加工销售;家禽、水产养殖及销售。组织收购、销售成员养殖和种植的农副产品;开展成员所需贮存、加工服务;引进、开****、推行新技术和新产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
水稻、水果、烤烟种植及加工销售;家禽、水产养殖及销售。组织收购、销售成员养殖和种植的农副产品;开展成员所需贮存、加工服务;引进、开****、推行新技术和新产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2019-05-21 | 财务负责人 |
王春香 ***
|
王红英 ***
|
6 | 2019-05-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-05-21法定代表人、财务负责人、联络员变更。
|
7 | 2019-05-21 | 联络员备案 |
李爱媛 *** 备案手机:***
|
王春香 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-05-21 | 法定代表人变更 |
王井石
|
王春香
|
9 | 2018-04-11 | 联络员备案 |
王春香 *** 备案手机:***
|
李爱媛 *** 备案手机:***
|