序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-30 | 负责人变更 |
张勇 [退出]
|
卞可成 [新增]
|
2 | 2020-07-06 | 联络员备案 |
谢超 *** 备案手机:***
|
谭嘉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-12-12 | 负责人变更 |
黄娟 [退出]
|
张勇 [新增]
|
4 | 2016-11-09 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理****行、兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;办理银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行监督管理委员会批准的其他业务。
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算业务;办理票据承兑与贴现;代理****行、兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;办理银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-11-09 | 负责人变更 |
文群国 [退出]
|
黄娟 [新增]
|
6 | 2015-09-14 | 法定代表人变更 |
谭茂盛
|
文群国
|