序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 万安县宝银投资咨询有限公司 | 20% | 160.0万人民币 |
2 | 谢小华 | 20% | 160.0万人民币 |
3 | 谢德辉 | 16% | 128.0万人民币 |
4 | 肖小爱 | 10% | 80.0万人民币 |
5 | 徐献锋 | 10% | 80.0万人民币 |
6 | 李宗军 | 8% | 64.0万人民币 |
7 | 谢小忠 | 8% | 64.0万人民币 |
8 | 饶黎明 | 8% | 64.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢小华
|
|
2 |
李宗军
|
|
3 |
徐献锋
|
|
4 |
饶黎明
|
|
5 |
谢小忠
|
|
6 |
谢德辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-25 | 股东变更 |
李宗军 ,饶黎明 ,饶小龙 , [退出]万安县宝银投资咨询有限公司 ,肖小爱 ,谢小华 ,谢小忠 ,徐献锋
|
李宗军 ,饶黎明 ,万安县宝银投资咨询有限公司 ,肖小爱 ,谢德辉 , [新增]谢小华 ,谢小忠 ,徐献锋
|
2 | 2021-02-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
饶小龙 [退出]
|
谢德辉 [新增]
|
3 | 2020-05-14 | 联络员备案 |
唐冬清 *** 备案手机:***
|
李群峰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-07-25 | 法定代表人变更 |
黄小平
|
谢小华
|
5 | 2019-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄小平 [退出]徐献锋饶黎明谢小忠李宗军
|
谢小华 [新增]谢小忠李宗军饶黎明徐献锋
|
6 | 2019-07-25 | 股东变更 |
黄小平 , [退出]李宗军 ,饶黎明 ,饶小龙 ,谢小华 ,谢小忠 ,徐献锋
|
李宗军 ,饶黎明 ,饶小龙 ,万安县宝银投资咨询有限公司 , [新增]肖小爱 , [新增]谢小华 ,谢小忠 ,徐献锋
|
7 | 2019-07-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
8 | 2019-06-26 | 股东变更 |
黄小平 ,李宗军 ,饶黎明 ,饶小龙 ,巫晓光 , [退出]谢小华 ,谢小忠 ,徐献锋
|
黄小平 ,李宗军 ,饶黎明 ,饶小龙 ,谢小华 ,谢小忠 ,徐献锋
|
9 | 2019-06-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
巫晓光 [退出]
|
饶小龙 [新增]
|
10 | 2019-06-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
饶小龙 [退出]黄小平谢小忠李宗军饶黎明徐献锋
|
徐献锋李宗军饶黎明黄小平谢小忠
|