序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 永兴县商业行业管理办 | 100% | 17.400000万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
永兴县湘永工矿贸易公司安陵批零商店
|
代玉龙 | 1996-04-22 |
2 |
永兴县湘永工矿贸易公司花生油店
|
曹佐国 | 1996-02-01 |
3 |
永兴县湘永工矿贸易公司柏林经营部
|
张春阳 | 1994-11-19 |
4 |
永兴县湘永工矿贸易公司铜角湾门市部
|
刘红丽 | 1993-03-25 |
5 |
永兴县湘永工矿贸易公司中心日杂门市部
|
代玉兰 | 1993-03-25 |
6 |
永兴县湘永工矿贸易公司荆草坪门市部
|
曹友录 | 1993-03-25 |
7 |
永兴县湘永工矿贸易公司白头狮门市部
|
谢拥军 | 1993-03-25 |
8 |
永兴县湘永工矿贸易公司湘贸酒家
|
张秋花 | 1993-03-25 |
9 |
永兴县湘永工矿贸易公司综合经营部
|
夏桂凤 | 1993-03-25 |
10 |
永兴县湘永工矿贸易公司综合商店
|
李已荣 | 1993-03-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-03 | 联络员备案 |
许永梅 *** 备案手机:***
|
许永梅 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2015-11-20 | 注册资本(金)变更 |
17.4万人民币
|
17.4000万人民币
|
3 | 2015-11-20 | 主管部门(出资人)变动备案 |
永兴县商业局 出资 万人民币; [退出]
|
永兴县商业行业管理办 出资 17.4万人民币; [新增]
|
4 | 2015-11-20 | 联络员备案 |
曹灵翠
|
许永梅
|
5 | 2015-11-20 | 法定代表人变更 |
代儒龙
|
何向阳
|
6 | 2015-11-20 | 财务负责人 |
|
|
7 | 2013-05-31 | 地址变更 |
永兴县城关镇白头狮村(湘永煤矿二居委会)
|
永兴县便江镇湘永煤矿二居委会
|
8 | 2012-06-11 | 法定代表人变更 |
李应华
|
代儒龙
|
9 | 2012-06-11 | 地址变更 |
城关镇白头狮
|
永兴县城关镇白头狮村(湘永煤矿二居委会)
|
10 | 2009-12-09 | 经营范围变更 |
日用百货、日用化学品、针、纺织品、五金交电、化工产品、油漆、涂料。
|
日用百货、日用化学品、针、纺织品、五金交电、化工产品、油漆、涂料、日用杂品零售;门面出租。
|