序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周远俊 | 66.66667% | 780.0万人民币 |
2 | 赵静 | 33.33333% | 390.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何俊杰
|
|
2 |
周远俊
|
|
3 |
赵静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-08 | 章程备案 |
无
|
2021-09-22第六条 股东名称或姓名、出资方式及出资额、出资时间如下:
|
2 | 2021-11-08 | 股东变更 |
范松青 , [退出]周远俊 ,朱利益 [退出]
|
赵静 , [新增]周远俊
|
3 | 2021-11-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱利益 [退出]
|
赵静 [新增]
|
4 | 2021-03-18 | 章程备案 |
无
|
2021-03-15公司经营范围变更
|
5 | 2021-03-18 | 经营范围变更 |
房屋建筑工程施工总承包叁级:1、14层以下,单跨跨度24米及以下 的房屋建筑工程;2、高度70米及以下的构筑物;3、建筑面积6万平 方米及以下的住宅小区或建筑群体。
|
其他房屋建筑业;建筑工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;建筑装修装饰工程专业承包;古建筑工程专业承包;钢结构工程专业承包;地基基础工程专业承包;消防设施工程专业承包;环保工程专业承包;公路工程施工总承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2018-05-03 | 联络员备案 |
何选鹏 *** 备案手机:***
|
何选鹏 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2017-08-28 | 经理备案 |
范兵仁 [退出]
|
何俊杰 [新增]
|
8 | 2017-08-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范兵仁 [退出]
|
何俊杰 [新增]
|
9 | 2017-08-28 | 章程备案 |
无
|
2017-08-28法定代表人、公司经理
|
10 | 2017-08-28 | 法定代表人变更 |
范兵仁
|
何俊杰
|