序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄江辉 | 51% | 1326万人民币 |
2 | 刘茂雄 | 49% | 1274万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何磊
|
|
2 |
黄江辉
|
|
3 |
刘茂雄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄江辉
|
黄江辉
|
2 | 2021-04-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄江辉 [退出]
|
何磊 [新增]
|
3 | 2021-04-20 | 法定代表人变更 |
黄江辉
|
何磊
|
4 | 2021-04-20 | 章程备案 |
无
|
2021-03-26公司设经理一人,由执行董事聘任;经理可为公司法定代表人。
|
5 | 2021-03-25 | 股东变更 |
黄江辉 ,刘雲辉 [退出]
|
黄江辉 ,刘茂雄 [新增]
|
6 | 2021-03-25 | 章程备案 |
无
|
2021-01-31第六条
|
7 | 2021-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘雲辉 [退出]
|
刘茂雄 [新增]
|
8 | 2019-04-03 | 联络员备案 |
刘煌 *** 备案手机:***
|
刘煌 *** 备案手机:*** (网上办理)
|