序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾华英 | 100% | 2200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾华英
|
|
2 |
李桂良
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-28 | 地址变更 |
郴州市五岭大道开****区招商大楼525室
|
郴州市五岭大道开****区招商大楼525室
|
2 | 2019-03-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2019-03-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾华英
|
曾华英
|
4 | 2019-03-28 | 股东变更 |
贺惠民 , [退出]李桂良 [退出]
|
曾华英 [新增]
|
5 | 2019-03-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李桂良
|
李桂良
|
6 | 2018-06-15 | 联络员备案 |
段红政 *** 备案手机:***
|
段红政 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-06-05 | 联络员备案 |
段红政 *** 备案手机:***
|
段红政 *** 备案手机:***
|
8 | 2016-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺惠民 [退出]贺顺友 [退出]王少平 [退出]魏斌 [退出]
|
曾华英 [新增]
|
9 | 2016-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺惠民 [退出]
|
曾华英 [新增]
|
10 | 2016-05-12 | 董事备案 |
贺惠民 [退出]贺顺友 [退出]王少平 [退出]魏斌 [退出]
|
曾华英 [新增]
|