序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄检英 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 曹乐 | 49% | 49.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄检英
|
|
2 |
曹乐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-24 | 联络员备案 |
曹乐 *** 备案手机:***
|
曹乐 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-05-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李春寒 [退出]
|
黄检英 [新增]
|
3 | 2022-05-16 | 股东变更 |
陈金锋 , [退出]黄检英 ,李春寒 , [退出]罗秋元 [退出]
|
曹乐 , [新增]黄检英
|
4 | 2022-05-16 | 法定代表人变更 |
李春寒
|
黄检英
|
5 | 2022-05-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗秋元 [退出]
|
曹乐 [新增]
|
6 | 2022-05-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈金锋 [退出]
|
黄检英 [新增]
|
7 | 2022-05-16 | 章程备案 |
无
|
2022-05-11新章程。
|
8 | 2021-06-28 | 联络员备案 |
陈金锋 *** 备案手机:***
|
曹乐 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2020-05-13 | 财务负责人 |
黄检英 ***
|
曹乐 ***
|
10 | 2020-05-13 | 章程备案 |
无
|
2020-04-21第一章 第三条
|