序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李海鹏 | 33% | 330.0万人民币 |
2 | 谭新华 | 24% | 240.0万人民币 |
3 | 陈际翔 | 23% | 230.0万人民币 |
4 | 谢文良 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李海鹏
|
|
2 |
陈际翔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李海鹏
|
李海鹏
|
2 | 2022-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢文良 [退出]
|
陈际翔 [新增]
|
3 | 2022-07-25 | 股东变更 |
陈际翔 , [退出]李海鹏 ,谭新华 , [退出]谢文良 [退出]
|
李海鹏
|
4 | 2022-07-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2022-07-25 | 章程备案 |
无
|
2022-07-21股权变更,监事变更,公司类型变成了有限责任公司自然人独资
|
6 | 2021-06-28 | 股东变更 |
陈际翔 ,李海鹏 ,谭新华
|
陈际翔 ,李海鹏 ,谭新华 ,谢文良 [新增]
|
7 | 2021-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈莎莎 [退出]
|
谢文良 [新增]
|
8 | 2021-06-28 | 章程备案 |
无
|
2021-06-23注册资本、股东股权变更,监事、章程备案。
|
9 | 2021-06-28 | 注册资本变更 |
188万人民币
|
1000.000000万人民币( + 431.91489% )
|