序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-08 | 负责人变更 |
黄宝**** [退出]
|
李三勇 [新增]
|
2 | 2022-02-09 | 联络员备案 |
李吉康 *** 备案手机:***
|
向荣 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2021-11-10 | 联络员备案 |
邓丽辉 *** 备案手机:***
|
李吉康 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2021-03-26 | 联络员备案 |
曹四玉 *** 备案手机:***
|
邓丽辉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-06-04 | 负责人变更 |
罗俊杰 [退出]
|
黄宝**** [新增]
|
6 | 2020-02-14 | 联络员备案 |
郭青松 *** 备案手机:***
|
曹四玉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2019-02-21 | 联络员备案 |
邓康仁 *** 备案手机:***
|
郭青松 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2018-09-03 | 负责人变更 |
段良君 [退出]
|
罗俊杰 [新增]
|