序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尹建福 | 92% | 1472.0万人民币 |
2 | 尹志鹏 | 8% | 128.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓云深
|
|
2 |
尹志鹏
|
|
3 |
黄维贤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-19 | 联络员备案 |
尹志鹏 *** 备案手机:***
|
尹建福 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-05-06 | 法定代表人变更 |
尹志鹏
|
邓云深
|
3 | 2021-05-06 | 章程备案 |
无
|
|
4 | 2021-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹建福 [退出]
|
尹志鹏 [新增]
|
5 | 2021-04-20 | 联络员备案 |
宋春燕 *** 备案手机:***
|
尹志鹏 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-06-16 | 联络员备案 |
尹志鹏 *** 备案手机:***
|
宋春燕 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2019-03-19 | 法定代表人变更 |
尹建福
|
尹志鹏
|
8 | 2019-03-19 | 联络员备案 |
李瑜 *** 备案手机:***
|
尹志鹏 *** 备案手机:***
|
9 | 2019-03-19 | 财务负责人 |
尹志鹏 ***
|
尹志鹏 ***
|
10 | 2019-01-28 | 财务负责人 |
周飞 ***
|
尹志鹏 ***
|