序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 岳阳林纸股份有限公司 | 100% | 35000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何武光
|
|
2 |
何雪霞
|
|
3 |
严海华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
永州湘江纸业有限责任公司岳阳分公司
|
周训富 | 2015-05-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-22 | 法定代表人变更 |
沈北平
|
何武光
|
2 | 2021-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何武光 [退出]
|
严海华 [新增]
|
3 | 2021-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈北平 [退出]
|
何雪霞 [新增]
|
4 | 2021-10-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沈北平 [退出]
|
何武光 [新增]
|
5 | 2018-07-26 | 法定代表人变更 |
肖亚非
|
沈北平
|
6 | 2017-10-10 | 法定代表人变更 |
叶蒙
|
肖亚非
|
7 | 2017-07-28 | 联络员备案 |
张艳 备案手机:*****
|
黎李华 备案手机:*****
|
8 | 2016-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈绍红 [退出]李正国 [退出]陈金山 [退出]胥端祥 [退出]叶蒙
|
叶蒙
|
9 | 2016-07-06 | 章程备案 |
无
|
2016-05-162016年通过新的公司章程,不再设立董事会。
|
10 | 2016-07-06 | 董事备案 |
陈绍红 [退出]李正国 [退出]陈金山 [退出]胥端祥 [退出]叶蒙
|
叶蒙
|