序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋彪 | 24% | 240.0万人民币 |
2 | 龙兵 | 12.5% | 125.0万人民币 |
3 | 唐子宽 | 12.5% | 125.0万人民币 |
4 | 刘志华 | 11% | 110.0万人民币 |
5 | 李平忠 | 11% | 110.0万人民币 |
6 | 李智 | 5.5% | 55.0万人民币 |
7 | 费文胜 | 5.5% | 55.0万人民币 |
8 | 彭式林 | 5.5% | 55.0万人民币 |
9 | 麦树汉 | 5.5% | 55.0万人民币 |
10 | 李平 | 4.2% | 42.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋彪
|
|
2 |
彭式林
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
永州市兴****汽车运输有限公司冷水滩分公司
|
谭爱军 | 2005-03-29 |
2 |
永州市兴****汽车运输有限公司兴****招待所
|
蒋高林 | 2004-08-09 |
3 |
永州市兴****汽车运输有限公司江华车队
|
蒋彪 | 2002-04-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-26 | 联络员备案 |
唐婷珍 *** 备案手机:***
|
蒋星星 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-04-23 | 联络员备案 |
蒋彪 *** 备案手机:***
|
唐婷珍 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-05-13 | 联络员备案 |
蒋星星 *** 备案手机:***
|
蒋彪 *** 备案手机:***
|
4 | 2017-06-07 | 股东变更 |
费文胜 ,蒋平平 , [退出]李平 ,李平忠 ,李智 ,刘志华 ,龙兵 ,麦树汉 ,彭式林 ,唐子宽 ,左冬
|
费文胜 ,蒋彪 , [新增]李平 ,李平忠 ,李智 ,刘志华 ,龙兵 ,麦树汉 ,彭式林 ,唐子宽 ,左冬
|
5 | 2017-06-07 | 财务负责人 |
|
黄彩玲
|
6 | 2017-06-07 | 投资人(股权)变更 |
唐子宽 出资 125万人民币;蒋平平 出资 240万人民币; [退出]龙兵 出资 125万人民币;刘志华 出资 110万人民币;李平忠 出资 110万人民币;彭式林 出资 55万人民币;李智 出资 55万人民币;麦树汉 出资 55万人民币;费文胜 出资 55万人民币;李平 出资 42万人民币;左冬 出资 28万人民币;
|
唐子宽 出资 125万人民币;蒋彪 出资 240万人民币; [新增]龙兵 出资 125万人民币;刘志华 出资 110万人民币;李平忠 出资 110万人民币;彭式林 出资 55万人民币;李智 出资 55万人民币;麦树汉 出资 55万人民币;费文胜 出资 55万人民币;李平 出资 42( - 61.81818% )万人民币;左冬 出资 28万人民币;
|
7 | 2017-05-09 | 股东变更 |
蒋平平 ,蒋微微 [退出]
|
费文胜 , [新增]蒋平平 ,李平 , [新增]李平忠 , [新增]李智 , [新增]刘志华 , [新增]龙兵 , [新增]麦树汉 , [新增]彭式林 , [新增]唐子宽 , [新增]左冬 [新增]
|
8 | 2017-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋平平 [退出]
|
蒋彪 [新增]
|
9 | 2017-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋海林 [退出]
|
彭式林 [新增]
|
10 | 2017-05-09 | 监事备案 |
蒋海林 [退出]
|
彭式林 [新增]
|