序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龙桂花 | 50% | 250.0万人民币 |
2 | 曾玮峰 | 20% | 100.0万人民币 |
3 | 桂波 | 10% | 50.0万人民币 |
4 | 邓安定 | 10% | 50.0万人民币 |
5 | 谢浩男 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曾玮峰
|
|
2 |
邓安定
|
|
3 |
桂波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓志 [退出]
|
邓安定 [新增]
|
2 | 2021-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭艳芬 [退出]
|
曾玮峰 [新增]
|
3 | 2021-05-27 | 法定代表人变更 |
郭艳芬
|
曾玮峰
|
4 | 2021-05-27 | 章程备案 |
无
|
2021-05-26公司股东及法定代表人变更 章程
|
5 | 2021-05-27 | 股东变更 |
邓安定 ,邓志 , [退出]桂波 ,龙桂花 ,谢浩男
|
邓安定 ,桂波 ,龙桂花 ,谢浩男 ,曾玮峰 [新增]
|
6 | 2021-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭艳芬 [退出]
|
桂波 [新增]
|
7 | 2016-05-06 | 股东变更 |
邓安定 ,邓凌 , [退出]邓志 ,谢东 , [退出]谢浩男
|
邓安定 ,邓志 ,桂波 , [新增]龙桂花 , [新增]谢浩男
|
8 | 2016-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓凌 [退出]
|
郭艳芬 [新增]
|
9 | 2016-05-06 | 章程备案 |
无
|
2016-04-28股东、法定代表人、经营范围。
|
10 | 2016-05-06 | 法定代表人变更 |
邓凌
|
郭艳芬
|