序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 白满娥 | 98% | 980.0万人民币 |
2 | 蒋雪庚 | 2% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋雪庚
|
|
2 |
荷洁
|
|
3 |
刘金华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-27 | 联络员备案 |
费飞驰 *** 备案手机:***
|
李美艳 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-04-28 | 联络员备案 |
彭斯斯 *** 备案手机:***
|
费飞驰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2018-03-29 | 股东变更 |
蒋建国 , [退出]叶艳 [退出]
|
白满娥 , [新增]蒋雪庚 [新增]
|
4 | 2018-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
叶艳 [退出]
|
蒋雪庚 [新增]
|
5 | 2018-03-29 | 法定代表人变更 |
叶艳
|
蒋雪庚
|
6 | 2017-05-11 | 财务负责人 |
|
潘纪兴
|
7 | 2017-05-11 | 经营范围变更 |
旅游开****;设计、制作、****布国内各类广告;CI策划;报刊、杂志、图书的编辑;文化艺术活动的组织、承办;信息咨询。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)
|
旅游开****;酒店经营;餐饮服务;百货零售;农副产品加工、销售;设计、制作、****布国内各类广告;CI策划;报刊、杂志、图书的编辑;文化艺术活动的组织、承办;信息咨询。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)
|
8 | 2016-10-14 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年7月11日 至 2016年7月10日
|
2006年7月11日 至 长期
|
9 | 2016-06-16 | 联络员备案 |
蒋微微 备案手机:*****
|
彭斯斯 备案手机:*****
|
10 | 2014-08-26 | 投资人(股权)变更 |
永州龙华投资置业(集团)有限公司 [退出]叶艳
|
蒋建国 [新增]叶艳
|