序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-02-12 | 负责人变更 |
王冰 [退出]
|
杨亚锋 [新增]
|
2 | 2018-12-17 | 负责人变更 |
杨亚锋 [退出]
|
王冰 [新增]
|
3 | 2016-06-21 | 财务负责人 |
|
陈梅
|
4 | 2016-06-21 | 负责人变更 |
张桂香 [退出]
|
杨亚锋 [新增]
|
5 | 2016-06-02 | 联络员备案 |
伍成 备案手机:*****
|
陈梅 备案手机:*****
|
6 | 2014-06-30 | 法定代表人变更 |
谢红智
|
张桂香
|