序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 旷丽慧 | 90% | 180.0万人民币 |
2 | 朱杰 | 10% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
旷亮辉
|
|
2 |
刘正翠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-25 | 法定代表人变更 |
朱杰
|
旷亮辉
|
2 | 2021-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱杰 [退出]
|
旷亮辉 [新增]
|
3 | 2021-01-25 | 章程备案 |
无
|
2021-01-20变更法定代表人,提交修改后的新章程。
|
4 | 2019-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
朱杰
|
5 | 2019-11-14 | 法定代表人变更 |
陈成凤
|
朱杰
|
6 | 2019-11-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-10-30修改章程第十条,提交章程修正案。
|
7 | 2019-11-14 | 股东变更 |
陈成凤 , [退出]旷丽慧
|
旷丽慧 ,朱杰 [新增]
|
8 | 2019-10-12 | 股东变更 |
旷丽慧
|
陈成凤 , [新增]旷丽慧
|
9 | 2019-10-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-10-10提供新修改的公司章程
|
10 | 2019-10-12 | 法定代表人变更 |
刘华
|
陈成凤
|