序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄柳翔 | 90% | 450.0万人民币 |
2 | 陈小兵 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄柳翔 [退出]
|
周敏红 [新增]
|
2 | 2021-08-23 | 联络员备案 |
谭艳珠 *** 备案手机:***
|
黄柳翔 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-08-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-23修改公司章程第一章第三条。
|
4 | 2021-08-23 | 法定代表人变更 |
陈小兵
|
黄柳翔
|
5 | 2021-08-23 | 经营范围变更 |
农作物的种植销售,畜禽饲养销售、内陆水域的养殖销售,农、牧、渔技术推广服务业,农业休闲、观光、游玩、度假。(以上经营项目涉及行政许可的凭有效许可证经营,法律法规禁止的不得经营)
|
农作物的种植销售,畜禽饲养销售、内陆水域的养殖销售,农、牧、渔技术推广服务业,农业休闲、观光、游玩、度假;茶籽油、菜籽油、花生油加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2021-05-27 | 联络员备案 |
谭艳珠 *** 备案手机:***
|
谭艳珠 *** 备案手机:***
|
7 | 2021-05-26 | 联络员备案 |
陈小兵 *** 备案手机:***
|
谭艳珠 *** 备案手机:***
|
8 | 2015-09-30 | 股东变更 |
黄爱华 , [退出]黄柳翔
|
陈小兵 , [新增]黄柳翔
|
9 | 2015-09-30 | 联络员备案 |
何厚云
|
陈小兵
|
10 | 2015-09-30 | 投资人(股权)变更 |
黄柳翔 出资 450万人民币;黄爱华 出资 50万人民币; [退出]
|
黄柳翔 出资 450万人民币;陈小兵 出资 50万人民币; [新增]
|