序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴满林 | 69% | 276.0万人民币 |
2 | 黄建芳 | 31% | 124.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴满林
|
|
2 |
黄建芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-22 | 联络员备案 |
黄建芳 *** 备案手机:***
|
吴满林 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄建芳 [退出]
|
吴满林 [新增]
|
3 | 2022-07-22 | 法定代表人变更 |
黄建芳
|
吴满林
|
4 | 2022-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴满林 [退出]
|
黄建芳 [新增]
|
5 | 2020-08-18 | 股东变更 |
胡小红 , [退出]黄建芳 ,吴满林
|
黄建芳 ,吴满林
|
6 | 2020-08-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄建芳
|
黄建芳
|
7 | 2020-08-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡小红 [退出]
|
吴满林 [新增]
|
8 | 2017-05-11 | 联络员备案 |
王玲 备案手机:*****
|
黄建芳 备案手机:***** (网上办理)
|
9 | 2016-04-28 | 联络员备案 |
王玲 备案手机:*****
|
黄建芳 备案手机:***** (网上办理)
|
10 | 2013-11-22 | 法定代表人变更 |
刘中汉
|
黄建芳
|