序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭建权 | 4420.0万人民币 | |
2 | 谭湘香 | 2% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭建权
|
|
2 |
谭湘香
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-26 | 联络员备案 |
骆建英 *** 备案手机:***
|
蒋丽 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-05-18 | 联络员备案 |
欧阳序世 *** 备案手机:***
|
骆建英 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2016-06-16 | 联络员备案 |
周瑜 备案手机:*****
|
欧阳序世 备案手机:***** (网上办理)
|
4 | 2016-05-26 | 经营范围变更 |
房地产开****、建筑工程施工;汽车配件、建筑材料、五金交电的批****、零售;园林绿化、环境污染治理工程的设计、施工;环保技术与设备开****;环保设备、仪器与试剂的经营;市政工程的施工。(以上经营项目不含需行政许可项目,法律、法规禁止的不得经营)
|
房地产开****、建筑工程施工;汽车配件、建筑材料、五金交电的批****、零售;园林绿化、环境污染治理工程的设计、施工;环保技术与设备开****;环保设备、仪器与试剂的经营;市政工程的施工;旅游项目开****、运营管理;旅游景点建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2014-12-15 | 股东变更 |
谭建权谭湘香
|
谭建权谭湘香
|
6 | 2014-12-15 | 投资人(股权)变更 |
谭建权出资 755.00000万元 人民币;谭湘香出资 45.00000万元 人民币
|
谭湘香出资 100.00000( + 122.22222% )万元 人民币 ;谭建权出资 4900.00000( + 549.00662% )万元 人民币
|
7 | 2014-12-15 | 注册资本(金)变更 |
800.0000万元[人民币]
|
5000.0000万元[人民币]
|