序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王海波 | 65% | 650.0万人民币 |
2 | 武汉源度长弘生物质能有限公司 | 35% | 350.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
石思富
|
|
2 |
刘湘涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-05 | 联络员备案 |
刘琼娣 *** 备案手机:***
|
刘琼娣 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡小红 [退出]
|
刘湘涛 [新增]
|
3 | 2020-08-25 | 章程备案 |
无
|
2020-08-24公司注册资本变更 章程
|
4 | 2020-08-25 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
1000.000000万人民币( + 900% )
|
5 | 2020-08-25 | 股东变更 |
王海波 ,武汉源度长弘生物质能有限公司
|
王海波 ,武汉源度长弘生物质能有限公司
|
6 | 2020-08-21 | 联络员备案 |
刘琼娣 *** 备案手机:***
|
刘琼娣 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-06-16 | 联络员备案 |
石思富 *** 备案手机:***
|
刘琼娣 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-11-13 | 财务负责人 |
林振堂 ***
|
石思富 ***
|
9 | 2019-11-13 | 联络员备案 |
林振堂 *** 备案手机:***
|
石思富 *** 备案手机:***
|
10 | 2019-11-13 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|