序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴跃文 | 50% | 10.0万人民币 |
2 | 曹忠辉 | 25% | 5.0万人民币 |
3 | 涂平弟 | 25% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴跃文
|
|
2 |
涂平弟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-15 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:吴跃文;成员:涂平弟;成员:田海林;
|
2 | 2017-11-15 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:吴跃文;成员:涂平弟;成员:田海林;
|
3 | 2014-08-20 | 股东变更 |
奉文凯 [退出]李文兰 [退出]涂黑弟 [退出]万海燕 [退出]
|
曹忠辉 [新增]涂平弟 [新增]吴跃文 [新增]
|
4 | 2014-08-20 | 投资人(股权)变更 |
奉文凯出资 5.00000万元 人民币; [退出]涂黑弟出资 5.00000万元 人民币; [退出]李文兰出资 5.00000万元 人民币; [退出]万海燕出资 5.00000万元 人民币 [退出]
|
吴跃文出资 10.00000万元 人民币 ; [新增]涂平弟出资 5.00000万元 人民币 ; [新增]曹忠辉出资 5.00000万元 人民币 [新增]
|
5 | 2014-08-20 | 住所变更 |
道县道州北路(永州工贸学校实训基地)
|
道县道州北路(规划局对面)
|
6 | 2014-08-20 | 法定代表人变更 |
奉文凯
|
吴跃文
|
7 | 2014-08-20 | 经营范围 |
三类机动车维修(证件有效期至2014年6月17日)
|
三类机动车维修(证件有效期至2018年7月17日)
|
8 | 2009-10-26 | 经营范围变更 |
汽车、工程机械、农业机械销售
|
汽车、工程机械、农业机械、摩托车及其配件销售;物流配送服务
|
9 | 2009-10-26 | 经营范围变更 |
|
三类机动车维修(证件有效期至2014年6月17日)
|