序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘思仪 | 55% | 330万人民币 |
2 | 谢建军 | 45% | 270万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘思仪
|
|
2 |
谢建军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-24 | 法定代表人变更 |
刘淑英
|
刘思仪
|
2 | 2018-07-24 | 股东变更 |
刘淑英 , [退出]谢建军
|
刘思仪 , [新增]谢建军
|
3 | 2018-07-24 | 联络员备案 |
张规 *** 备案手机:***
|
周辉艳 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘淑英 [退出]
|
刘思仪 [新增]
|
5 | 2017-12-19 | 法定代表人变更 |
周春玲
|
刘淑英
|
6 | 2014-05-06 | 投资人(股权)变更 |
谢建军钟可可 [退出]
|
刘淑英 [新增]谢建军
|
7 | 2012-11-06 | 投资人(股权)变更 |
谢建军出资 300.00000万元 人民币;钟可可出资 300.00000万元 人民币
|
谢建军出资 270.00000( - 10% )万元 人民币 ;钟可可出资 330.00000( + 10% )万元 人民币
|
8 | 2012-07-13 | 投资人(股权)变更 |
刘厚平出资 300.00000万元 人民币; [退出]谢建军出资 300.00000万元 人民币
|
钟可可出资 300.00000万元 人民币 ; [新增]谢建军出资 300.00000万元 人民币
|