序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南金蓖集团有限公司 | 70% | 1960万人民币 |
2 | 李俊熙 | 30% | 840万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李哲
|
|
2 |
杨艳荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-14 | 联络员备案 |
李小波 *** 备案手机:***
|
杨艳荣 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋有英 [退出]
|
杨艳荣 [新增]
|
3 | 2021-04-14 | 法定代表人变更 |
李小波
|
李俊熙
|
4 | 2021-04-14 | 章程备案 |
无
|
2021-04-14通过修改后的公司章程
|
5 | 2021-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李小波 [退出]
|
李俊熙 [新增]
|
6 | 2019-07-03 | 联络员备案 |
胡平兴 *** 备案手机:***
|
李小波 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-07-03 | 法定代表人变更 |
黄京华
|
李小波
|
8 | 2018-07-26 | 财务负责人 |
杨艳荣 ***
|
黄京华 ***
|
9 | 2018-05-03 | 联络员备案 |
黄京华 *** 备案手机:***
|
胡平兴 *** 备案手机:***
|
10 | 2016-11-14 | 联络员备案 |
李会姣 备案手机:*****
|
黄京华 备案手机:*****
|