序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡春玉 | 40% | 20万人民币 |
2 | 张鹏 | 30% | 15万人民币 |
3 | 何辉英 | 30% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何辉英
|
|
2 |
胡春玉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何辉英 [退出]
|
胡春玉 [新增]
|
2 | 2020-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡春玉 [退出]
|
何辉英 [新增]
|
3 | 2020-09-15 | 法定代表人变更 |
胡春玉
|
何辉英
|
4 | 2019-06-06 | 股东变更 |
何辉英 ,胡春玉 ,张鹏
|
何辉英 ,胡春玉 ,张鹏
|
5 | 2019-06-06 | 注册资本变更 |
20万人民币
|
50.000000万人民币( + 150% )
|
6 | 2019-06-06 | 章程备案 |
无
|
2019-06-05
|
7 | 2019-06-06 | 经营范围变更 |
文化艺术培训(民办学校办学许可证有效期至2022年2月18日);教育信息咨询;成教高考信息咨询、职教招生信息咨询;心理辅导咨询服务;中小学生课外辅导信息咨询、家教信息咨询服务;教育软件开****及销售;文化用品、教学产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
文化艺术培训(民办学校办学许可证有效期至2022年2月18日);组织文化艺术交流活动;教育信息咨询;成教高考信息咨询、职教招生信息咨询;心理辅导咨询服务;中小学生课外辅导信息咨询、家教信息咨询服务;教育软件开****及销售;文化用品、教学产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|