序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 永州市零陵资产经营有限责任公司 | 100% | 63000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李云飞
|
|
2 |
杨科伟
|
|
3 |
李惠婧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-29 | 股东变更 |
永州潇湘源城市****展集团有限公司 [退出]
|
永州市零陵资产经营有限责任公司 [新增]
|
2 | 2022-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李智敏 [退出]杨科伟
|
李惠婧 [新增]杨科伟
|
3 | 2022-03-14 | 法定代表人变更 |
唐治国
|
李云飞
|
4 | 2021-11-24 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
永州市零陵城建投资有限公司;
|
永州潇湘源城市****展集团有限公司; [名称变更]
|
5 | 2021-11-24 | 法定代表人变更 |
杨昌文
|
唐治国
|
6 | 2020-04-21 | 联络员备案 |
任志武 *** 备案手机:***
|
胡峦姣 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-03-04 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
8 | 2020-03-04 | 股东变更 |
永州市长银古城建设合伙企业(有限合伙) , [退出]永州市零陵城建投资有限公司
|
永州市零陵城建投资有限公司
|
9 | 2018-10-22 | 法定代表人变更 |
邓家昶
|
杨昌文
|
10 | 2017-12-27 | 股东变更 |
永州市零陵城建投资有限公司
|
永州市长银古城建设合伙企业(有限合伙) , [新增]永州市零陵城建投资有限公司
|