序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-08 | 负责人变更 |
盘仁辉 [退出]
|
李波 [新增]
|
2 | 2019-07-24 | 负责人变更 |
胡倡华 [退出]
|
盘仁辉 [新增]
|
3 | 2018-04-10 | 负责人变更 |
周泊臣 [退出]
|
胡倡华 [新增]
|
4 | 2017-03-28 | 负责人变更 |
蒋正 [退出]
|
周泊臣 [新增]
|