序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-07 | 负责人变更 |
熊庭哲 [退出]
|
阳建强 [新增]
|
2 | 2019-09-11 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
3 | 2019-09-11 | 负责人变更 |
熊庭哲
|
熊庭哲
|
4 | 2019-02-26 | 联络员备案 |
徐凌燕 *** 备案手机:***
|
徐凌燕 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2019-02-26 | 联络员备案 |
徐凌燕 *** 备案手机:***
|
刘平 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2017-03-01 | 负责人变更 |
胡永锋 [退出]
|
熊庭哲 [新增]
|