序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-29 | 联络员备案 |
邓会 *** 备案手机:***
|
蒋清宇 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-06-29 | 联络员备案 |
蒋清宇 *** 备案手机:***
|
蒋清宇 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-12-15 | 负责人变更 |
曾湘庆 [退出]
|
谢京利 [新增]
|
4 | 2019-06-05 | 联络员备案 |
胡洋洋 *** 备案手机:***
|
邓会 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2018-03-25 | 负责人变更 |
何莉芳 [退出]
|
曾湘庆 [新增]
|
6 | 2017-05-24 | 联络员备案 |
胡洋洋 备案手机:*****
|
胡洋洋 备案手机:***** (网上办理)
|
7 | 2017-05-23 | 联络员备案 |
邓会 备案手机:*****
|
胡洋洋 备案手机:***** (网上办理)
|
8 | 2016-05-18 | 联络员备案 |
备案手机:
|
邓会 *** 备案手机:***
|