序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李顺生 | 16.80602% | 201万人民币 |
2 | 易建军 | 16.6388% | 199万人民币 |
3 | 唐美华 | 16.6388% | 199万人民币 |
4 | 唐爱军 | 16.6388% | 199万人民币 |
5 | 李水林 | 16.6388% | 199万人民币 |
6 | 祁阳县供销合作社联合社 | 16.6388% | 199.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李水林
|
|
2 |
李顺生
|
|
3 |
唐爱军
|
|
4 |
祁阳县供销合作社联合社
|
|
5 |
易建军
|
|
6 |
唐美华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-13 | 联络员备案 |
李水林 *** 备案手机:***
|
李水林 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-02-18 | 联络员备案 |
李顺生 *** 备案手机:***
|
李水林 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-02-18 | 法定代表人变更 |
李顺生
|
李水林
|
4 | 2020-02-18 | 财务负责人 |
李顺生 ***
|
李水林 ***
|
5 | 2020-02-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-02-17合作社法定代表人变更 章程修正案
|
6 | 2018-12-20 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-12-20合作社成员变更
|
7 | 2018-06-25 | 法定代表人变更 |
李水林
|
李顺生
|
8 | 2018-06-25 | 联络员备案 |
李水林 *** 备案手机:***
|
李顺生 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-06-25 | 财务负责人 |
|
李顺生 ***
|
10 | 2018-06-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-06-25合作社成员及法定代表人变更
|