序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李亚运 | 70% | 70.0万人民币 |
2 | 李新庄 | 30% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李亚运
|
|
2 |
李新庄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-25 | 经营期限 |
2010年12月3日 至 2030年12月2日
|
2010年12月3日 至 长期
|
2 | 2021-08-25 | 联络员备案 |
杨玉玲 *** 备案手机:***
|
李亚运 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-08-25 | 章程备案 |
无
|
2021-08-25公司新章程
|
4 | 2021-08-25 | 股东变更 |
李新庄 ,杨玉玲 [退出]
|
李新庄 ,李亚运 [新增]
|
5 | 2021-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨玉玲 [退出]
|
李亚运 [新增]
|
6 | 2021-08-25 | 法定代表人变更 |
杨玉玲
|
李亚运
|
7 | 2018-05-17 | 联络员备案 |
杨玉玲 *** 备案手机:***
|
杨玉玲 *** 备案手机:***
|
8 | 2017-06-07 | 联络员备案 |
杨玉玲 备案手机:*****
|
杨玉玲 备案手机:***** (网上办理)
|
9 | 2017-04-11 | 股东变更 |
何筱悦 , [退出]李艳姣 [退出]
|
李新庄 , [新增]杨玉玲 [新增]
|
10 | 2017-04-11 | 章程备案 |
无
|
|