序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 聂建良 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 牛月光 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
聂建良
|
|
2 |
聂志刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
牛月光 [退出]
|
聂志刚 [新增]
|
2 | 2021-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘勇 [退出]
|
聂建良 [新增]
|
3 | 2021-01-13 | 法定代表人变更 |
刘勇
|
聂建良
|
4 | 2021-01-13 | 章程备案 |
无
|
2021-01-12第三章第六条。
|
5 | 2021-01-13 | 股东变更 |
管鑫 , [退出]王欣 [退出]
|
聂建良 , [新增]牛月光 [新增]
|
6 | 2021-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王欣 [退出]
|
牛月光 [新增]
|
7 | 2020-06-03 | 联络员备案 |
万敏 *** 备案手机:***
|
管鑫 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2020-05-18 | 法定代表人变更 |
钟继德
|
刘勇
|
9 | 2020-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钟继德 [退出]
|
刘勇 [新增]
|
10 | 2020-05-18 | 章程备案 |
无
|
2020-05-14第三章第六条
|