序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-18 | 负责人变更 |
雷志明 [退出]
|
李海林 [新增]
|
2 | 2021-05-19 | 负责人变更 |
卢志刚 [退出]
|
雷志明 [新增]
|
3 | 2021-03-29 | 联络员备案 |
赖薇 *** 备案手机:***
|
祝红芳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-06-26 | 负责人变更 |
黄毅 [退出]
|
卢志刚 [新增]
|